» »

Računanje na pamet

Računanje na pamet

wolf123 ::

Pozdravljeni,
zanima me kakšen sistem uporabljate za računanje na pamet, recimo 38*3.

CMpunk ::

30*3+8*3 ;)

MatVZ ::

ja nekaj takega. ena izmed mojih najljubsih "vaj za mozgane". Ni boljsega obcutka kot pa da na pamet izracunas preden nekdo drug vtipka v kalkulator ali pa resi z svincnikom in papirjem (to velja za daljse racune) 8-)

Gavran ::

3x40-3x2=120-6
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.

Yohan del Sud ::

30*3+8*3 :D Razbijanje na stotice, desetice, tisočice in potem računanje na prste. Deluje, ampak zna trajat.
www.strancar.com

Hayabusa ::

40*3 - 2*3.

Aramis ::

Yohan del Sud je izjavil:

30*3+8*3 :D Razbijanje na stotice, desetice, tisočice in potem računanje na prste. Deluje, ampak zna trajat.


Če poznaš pravila, se da kar hitro :D

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Aramis ()

Vesoljc ::

Hayabusa je izjavil:

40*3 - 2*3.


meni tudi tak nacin dostikrat pospesi izracun
Abnormal behavior of abnormal brain makes me normal...

RejZoR ::

wolf123 je izjavil:

Pozdravljeni,
zanima me kakšen sistem uporabljate za računanje na pamet, recimo 38*3.


40*3-2*3

Zaokrožiš navzgor, da dobiš lepo številko, torej 120, pol pa odšteje tisto malenkostno številko razlike.

Lahko pa si v glavi vizualiziraš kot bi množil na papirju, da greš številko za številko po vrsti in prenašaš naprej kar je večje od 10.
RejZoR's Flock of Sheep @ www.rejzor.tk

CMpunk ::

A bi lahko bolj natančno opisal kako to vizuliziraš, ker jz tega ne znam?

RejZoR ::

Pač si v glavi "narišeš" kot bi gledal list papirja na katerem so napisane številke. Samo da tega dejansko ne narediš :P Množit pa znaš menda na tak način z uporabo papirja?
RejZoR's Flock of Sheep @ www.rejzor.tk

frudi ::

Obstajajo še drugi triki. Recimo za množenje dvomestnih števil je uporabno vedeti, da je: a * b = [(a + b)/2]2 - [|a - b|/2]2

Primer: 17 * 43
(17 + 43)/2 = 30
|17 - 43|/2 = 13
17 * 43 = 302 - 132 = 900 - 169 = 731

Bolj kompliciran primer: 35 * 48
(35 + 48)/2 = 41.5
|35 - 48|/2 = 6.5
35 * 48 = 41.52 - 6.52 = ??? ups :S

Ampak, na splošno je: X.52 = X2 + X + 0.25, npr. 13.52 = 132 + 13 + 0.25 = 169 + 13 + 0.25 = 182.25

Torej, 41.52 = 412 + 41 + 0.25 = (40 + 1)2 + 41.25 = 402 + 2 * 40 * 1 + 12 + 41.25 = 1600 + 80 + 1 + 41.25 = 1722.25
In podobno, 6.52 = 62 + 6 + 0.25 = 42.25

Torej, končno je:
35 * 48 = 1722.25 - 42.25 = 1722.25 - (22.25 + 20) = 1700 - 20 = 1680

Vem, vse skupaj izgleda razvlečeno in komplicirano, ampak z malo prakse kvadriranja dvočlenikov, se da na pamet hitro izračunati poljuben produkt dvomestnih števil, kar nato pride prav pri računanju tro- in več-mestnih števil.
1ACDoHVj3wn7N4EMpGVU4YGLR9HTfkNhTd... in case I've written something useful :)

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: frudi ()


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Igranje rulete z dobičkom! (strani: 1 2 3 424 25 26 27 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
1344187913 (76970) msjr
»

Kako se učiti matematiko na višji ravni (strani: 1 2 )

Oddelek: Šola
607392 (5870) lebdim
»

frekvenca valovanja

Oddelek: Šola
6624 (568) Isotropic
»

casio kalkulator fx-82sx pomoč - NUJNO

Oddelek: Pomoč in nasveti
5807 (753) gapi000
»

ATiTool 0.25 Beta 3

Oddelek: Novice / Ostala programska oprema
132942 (2489) Nerdor

Več podobnih tem